GORDILLO MARTIN JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GORDILLO MARTIN JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GORDILLO MARTIN JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVALTA INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 08/02/2021 | |
PUERTO 208 SL | Administrador Unico | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE GORDILLO MARTIN JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDILLO MARTIN JOSE LUIS
Empresa: VIVALTA INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanchez Enrique
- Gordillo Martin Jose Luis
- Ponce Martinez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10935, L 8213, F 39, S 8, H V 196502, I/A 1 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-46
Empresa: MANAGER DE & VAL SL
Administrador Unico
- Gordillo Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8353, L 5644, F 33, S 8, H V 110448, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-46
Empresa: ESTUDIO VILLAVERDE ALTO SL
Administrador Solidario
- Gordillo Martin Jose Luis
- Muñoz Jimenez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14011 , F 105, S 8, H M 229818, I/A 7 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Empresa: PUERTO 208 SL
Administrador Unico
- Gordillo Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6777, L 4081, F 157, S 8, H V 75038, I/A 5 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-46
Empresa: ESTUDIO VILLAVERDE ALTO SL
Administrador Solidario
- Gordillo Martin Jose Luis
- Muñoz Jimenez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14011 , F 105, S 8, H M 229818, I/A 5 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-28
Empresa: FINANCIACIONES VILLAVERDE SL
Administrador Solidario
- Gordillo Martin Jose Luis
- Valdaliso Martin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18298 , F 157, S 8, H M 317246, I/A 5 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Empresa: ESTUDIO VILLAJUVENTUS SL
Administrador Solidario
- Gordillo Martin Jose Luis
- Molina Nuñez David
- Valdaliso Martin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18747 , F 53, S 8, H M 326700, I/A 4 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Empresa: ESTUDIO PARLA SL
Liquidador
- Gordillo Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18633 , F 161, S 8, H M 324252, I/A 5 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Empresa: ESTUDIO PARLA SL
Administrador Unico
- Gordillo Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18633 , F 161, S 8, H M 324252, I/A 5 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Empresa: FINANCIACIONES PARLA SL
Liquidador
- Gordillo Martin Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18735 , F 63, S 8, H M 326436, I/A 4 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
VER MAS ACTOS
Información de GORDILLO MARTIN JOSE LUIS
Mostramos los datos de GORDILLO MARTIN JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDILLO MARTIN JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos