GORDILLO LOZANO SALVADOR
Informe ejecutivo de GORDILLO LOZANO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GORDILLO LOZANO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALQUIVIR PROYECTOS Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 14/09/2020 | |
SANYON EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | Socio Unico | 22/04/2020 | |
SANYON EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 22/04/2020 | |
REFORMAS Y PINTURAS GORDILLO SL | Administrador Unico | 06/06/2018 | |
ALQUILERES DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SL | Socio Unico | 05/05/2016 | |
ALQUILERES DE MAQUINARIA AGRICOLA Y TRACTORES SL | Administrador Unico | 05/05/2016 | |
REFORMAS Y PINTURAS SALVAGO SL | Socio Unico | 05/05/2016 | |
REFORMAS Y PINTURAS SALVAGO SL | Administrador Unico | 05/05/2016 | |
CODISA FONTANERIA SL | Administrador Unico | 20/09/2013 |
VINCULACIONES DE GORDILLO LOZANO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDILLO LOZANO SALVADOR
Empresa: GUADALQUIVIR PROYECTOS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6915 , F 45, S 8, H SE126944, I/A 1 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-41
Empresa: SANYON EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6854 , F 81, S 8, H SE125549, I/A 1 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-82-41
Empresa: SANYON EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL
Socio Único
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6854 , F 81, S 8, H SE125549, I/A 1 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-82-41
Empresa: REFORMAS Y PINTURAS GORDILLO SL
Administrador Unico
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6559 , F 101, S 8, H SE117997, I/A 1 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-41
Empresa: REFORMAS Y PINTURAS SALVAGO SL
Administrador Unico
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6186 , F 83, S 8, H SE109346, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-41
Empresa: REFORMAS Y PINTURAS SALVAGO SL
Socio Único
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6186 , F 83, S 8, H SE109346, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-41
Administrador Unico
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6186 , F 67, S 8, H SE109342, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-41
Socio Único
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6186 , F 67, S 8, H SE109342, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-41
Empresa: CODISA FONTANERIA SL
Administrador Unico
- Gordillo Lozano Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5749 , F 10, S 8, H SE 98590, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-41
Información de GORDILLO LOZANO SALVADOR
Mostramos los datos de GORDILLO LOZANO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDILLO LOZANO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos