GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL
Informe ejecutivo de GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTOS Y MORTEROS EUREKA SL | Liquidador | 03/02/2020 | 03/02/2020 |
CEMENTOS Y MORTEROS EUREKA SL | Socio Unico | 06/04/2015 | 03/02/2020 |
CEMENTOS Y MORTEROS EUREKA SL | Administrador Unico | 06/04/2015 | 03/02/2020 |
GORDILLO BLAZQUEZ SL | Socio Unico | 17/02/2011 | 17/06/2011 |
YESOS RIBERA DEL FRESNO SL | Administrador Solidario | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL
Empresa: CEMENTOS Y MORTEROS EUREKA SL
Liquidador
- Gordillo Blazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30505 , F 36, S 8, H M 548959, I/A 3 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Empresa: CEMENTOS Y MORTEROS EUREKA SL
Administrador Unico
- Gordillo Blazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30505 , F 36, S 8, H M 548959, I/A 3 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Empresa: CEMENTOS Y MORTEROS EUREKA SL
Administrador Unico
- Gordillo Blazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30505 , F 36, S 8, H M 548959, I/A 2 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Empresa: CEMENTOS Y MORTEROS EUREKA SL
Socio Único
- Gordillo Blazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30505 , F 36, S 8, H M 548959, I/A 2 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Empresa: YESOS RIBERA DEL FRESNO SL
Administrador Solidario
- Gordillo Blazquez Manuel
- Olmeda Olmeda Ignacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10872 , F 90, S 8, H M 171634, I/A 2 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
Empresa: GORDILLO BLAZQUEZ SL
Socio Único
- Gordillo Blazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9092 , F 163, S 8, H M 37682, I/A 6 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Información de GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL
Mostramos los datos de GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDILLO BLAZQUEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos