GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO
Informe ejecutivo de GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARPESCA SA | Consejero | 03/08/2016 | |
PESCABERBES SA | Apoderado | 06/08/2014 | |
FARPESCA SA | Apoderado | 06/08/2014 | |
GORDEJUELA PESCA SL | Apoderado | 06/08/2014 | |
GORDEJUELA PESCA SL | Presidente | 06/06/2011 | |
FARPESCA SA | Presidente | 06/06/2011 |
VINCULACIONES DE GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO
Empresa: PESCABERBES SA
Consejero
- Gordejuela Aguilar Armando
Presidente
- Gordejuela Aguilar Armando
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 9582, I/A 30 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-36
Empresa: FARPESCA SA
Consejero
- Castro Gordejuela Daniel
- Gordejuela Aguilar Armando
- Gordejuela Pereira Javier Isidro
Presidente
- Gordejuela Aguilar Armando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1539, F 207, S 8, H PO 9584, I/A 25 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-36
Empresa: PESCABERBES SA
Consejero
- Armada Rodriguez Miguel Angel
- Gordejuela Aguilar Armando
- Gordejuela Pereira Javier Isidro
- GORDEJUELA PESCA SL
Presidente
- Gordejuela Aguilar Armando
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1539, F 192, S 8, H PO 9582, I/A 28 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-36
Empresa: PESCABERBES SA
Presidente
- Gordejuela Aguilar Armando
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1539, F 192, S 8, H PO 9582, I/A 27 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-36
Empresa: FARPESCA SA
Consejero
- Castro Gordejuela Daniel
- Gordejuela Aguilar Armando
- Gordejuela Pereira Javier Isidro
Presidente
- Gordejuela Aguilar Armando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1539, F 207, S 8, H PO 9584, I/A 24 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-36
Empresa: PESCABERBES SA
Consejero
- Armada Alvarez Jose Maria
- Gordejuela Aguilar Armando
- Gordejuela Pereira Javier Isidro
- GORDEJUELA PESCA SL
Presidente
- Gordejuela Aguilar Armando
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1539, F 191, S 8, H PO 9582, I/A 24 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-36
Empresa: GORDEJUELA PESCA SL
Apoderado
- Gordejuela Aguilar Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2664, L 2664, F 127, S 8, H PO 29208, I/A 13 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-36
Empresa: FARPESCA SA
Apoderado
- Gordejuela Aguilar Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1539, F 205, S 8, H PO 9584, I/A 21 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-36
Empresa: PESCABERBES SA
Apoderado
- Gordejuela Aguilar Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539, L 1539, F 190, S 8, H PO 9582, I/A 22 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-36
Empresa: FRIGORIFICOS BERBES SA
Consejero
- Castro Gordejuela Daniel
- Gordejuela Aguilar Armando
- Liboreiro Gonzalez Antonio
- Moran Garcia Jose
Presidente
- Gordejuela Aguilar Armando
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036, L 1036, F 174, S 8, H PO 2564, I/A B (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-36
VER MAS ACTOS
Información de GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO
Mostramos los datos de GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORDEJUELA AGUILAR ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos