GORANOV IVANOV YAROSLAV
Informe ejecutivo de GORANOV IVANOV YAROSLAV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GORANOV IVANOV YAROSLAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POWER-RESOURCES SL | Socio Unico | 16/07/2015 | 30/06/2023 |
POWER-RESOURCES SL | Administrador Unico | 11/08/2014 | 06/11/2018 |
VINCULACIONES DE GORANOV IVANOV YAROSLAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORANOV IVANOV YAROSLAV
Empresa: POWER-RESOURCES SL
Administrador Unico
- Goranov Ivanov Yaroslav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 208, S 8, H TO 34767, I/A 7 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-45
Empresa: POWER-RESOURCES SL
Socio Único
- Goranov Ivanov Yaroslav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 207, S 8, H TO 34767, I/A 5 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-45
Empresa: POWER-RESOURCES SL
Administrador Unico
- Goranov Ivanov Yaroslav
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 207, S 8, H TO 34767, I/A 4 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-45
Información de GORANOV IVANOV YAROSLAV
Mostramos los datos de GORANOV IVANOV YAROSLAV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORANOV IVANOV YAROSLAV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos