GOPAR SANTANA YAIZA
Informe ejecutivo de GOPAR SANTANA YAIZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOPAR SANTANA YAIZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABAQUERIA LA CIEL SL | Administrador Unico | 16/12/2014 | 14/11/2016 |
TABAQUERIA LA CIEL SL | Administrador Mancomunado | 23/07/2013 | 16/12/2014 |
TABAQUERIA LA CIEL SL | Administrador Unico | 28/11/2012 | 23/07/2013 |
VINCULACIONES DE GOPAR SANTANA YAIZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOPAR SANTANA YAIZA
Empresa: TABAQUERIA LA CIEL SL
Administrador Unico
- Gopar Santana Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 29, S 8, H GC 46307, I/A 4 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-35
Empresa: TABAQUERIA LA CIEL SL
Administrador Unico
- Gopar Santana Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 28, S 8, H GC 46307, I/A 3 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-35
Empresa: TABAQUERIA LA CIEL SL
Administrador Mancomunado
- Gopar Santana Yaiza
- Santana Matos Yesenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 28, S 8, H GC 46307, I/A 3 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-35
Empresa: TABAQUERIA LA CIEL SL
Administrador Mancomunado
- Gopar Santana Yaiza
- Santana Matos Yesenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 28, S 8, H GC 46307, I/A 2 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-35
Empresa: TABAQUERIA LA CIEL SL
Administrador Unico
- Gopar Santana Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 28, S 8, H GC 46307, I/A 2 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-35
Empresa: TABAQUERIA LA CIEL SL
Administrador Unico
- Gopar Santana Yaiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 26, S 8, H GC 46307, I/A 1 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-35
Información de GOPAR SANTANA YAIZA
Mostramos los datos de GOPAR SANTANA YAIZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOPAR SANTANA YAIZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos