GOOLEY SABA
Informe ejecutivo de GOOLEY SABA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOOLEY SABA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCACION FORMACION Y SERVICIOS GLOBALES 77 SL | Apoderado Solidario | 19/10/2021 | |
GLOBAL DIRECT PROCESSING SL | Administrador Unico | 13/10/2021 | |
CENTRO PARA LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO SA | Apoderado Solidario | 22/07/2021 |
VINCULACIONES DE GOOLEY SABA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOOLEY SABA
Consejero
- Gooley Saba
Vicesecret.
- Gooley Saba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3009 , F 27, S 8, H SS 1626, I/A 66 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-20
Consejero
- Gooley Saba
Vicesecret.
- Gooley Saba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35507 , F 62, S 8, H M 638193, I/A 5 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: MOBILE MARKETING SERVICES 2020 SL
Administrador Unico
- Gooley Saba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 112, S 8, H SS 44403, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35507 , F 60, S 8, H M 638193, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Gooley Saba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35507 , F 59, S 8, H M 638193, I/A 3 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: GLOBAL DIRECT PROCESSING SL
Administrador Unico
- Gooley Saba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19098 , F 185, S 8, H M 334078, I/A 5 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3009 , F 25, S 8, H SS 1626, I/A 64 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Gooley Saba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2355 , F 98, S 8, H SS 1626, I/A 63 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Empresa: MOBILE MARKETING SERVICES 2020 SL
Administrador Unico
- Gooley Saba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41708 , F 205, S 8, H M 738824, I/A 1 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-28
Información de GOOLEY SABA
Mostramos los datos de GOOLEY SABA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOOLEY SABA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos