GONZALO VIEJO EMILIO
Informe ejecutivo de GONZALO VIEJO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALO VIEJO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOVIGAR ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 29/10/2013 | |
ALIMENTOS DEL HENARES SL | Socio Unico | 31/12/2008 | 06/02/2009 |
ALIMENTOS DEL HENARES SL | Administrador Unico | 31/12/2008 | 06/02/2009 |
ALIMENTOS DEL HENARES SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE GONZALO VIEJO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO VIEJO EMILIO
Empresa: GOVIGAR ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Gonzalo Viejo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15978 , F 65, S 8, H M 270259, I/A 3 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Empresa: ALIMENTOS DEL HENARES SL
Administrador Unico
- Gonzalo Viejo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20275 , F 185, S 8, H M 358395, I/A 3 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: ALIMENTOS DEL HENARES SL
Administrador Unico
- Gonzalo Viejo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20275 , F 184, S 8, H M 358395, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Empresa: ALIMENTOS DEL HENARES SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalo Viejo Emilio
- Palma Moreno Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20275 , F 184, S 8, H M 358395, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Empresa: ALIMENTOS DEL HENARES SL
Socio Único
- Gonzalo Viejo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20275 , F 184, S 8, H M 358395, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de GONZALO VIEJO EMILIO
Mostramos los datos de GONZALO VIEJO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO VIEJO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos