GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA
Informe ejecutivo de GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBARUSTICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/01/2020 | |
URBARUSTICA SA | Secretario | 13/11/2014 | |
URBARUSTICA SA | Consejero | 04/03/2010 | |
NIGHPINALE SL | Apoderado | 25/02/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA
Empresa: URBARUSTICA SA
Consejero
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Gutierrez-tuya Martinez Jesus Alfredo
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 223, S 8, H AS 5456, I/A 15 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-33
Empresa: URBARUSTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 223, S 8, H AS 5456, I/A 15 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-33
Empresa: URBARUSTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 223, S 8, H AS 5456, I/A 15 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-33
Empresa: URBARUSTICA SA
Consejero
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Gutierrez-tuya Martinez Jesus Alfredo
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 222, S 8, H AS 5456, I/A 10 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-33
Empresa: URBARUSTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 222, S 8, H AS 5456, I/A 10 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-33
Empresa: URBARUSTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Presidente
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 222, S 8, H AS 5456, I/A 10 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-33
Empresa: URBARUSTICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Consejero
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Gutierrez-tuya Martinez Jesus Alfredo
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Presidente
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 222, S 8, H AS 5456, I/A 8 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-33
Empresa: NIGHPINALE SL
Apoderado
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
- Laporta San Miguel Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10799 , F 109, S 8, H M 25557, I/A 9 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Empresa: NIGHPINALE SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalo Sanchez Maria Concepcion
- Gonzalo Sanchez Victoria Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10799 , F 108, S 8, H M 25557, I/A 8 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
Información de GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA
Mostramos los datos de GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO SANCHEZ VICTORIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos