GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POSADAS DE MADRID SA | Vicepresidente | 20/05/2011 | 17/08/2011 |
POSADAS DE MADRID SA | Consejero | 20/05/2011 | 17/08/2011 |
UNISUMMA SA | Consejero | 12/08/2011 | |
POSADAS DE ANDALUCIA SA | Consejero | 12/08/2011 | |
M F TURISCONTROL SL | Administrador Unico | 18/07/2011 | |
POSADAS DE MADRID SA | Representante | 20/05/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA
Empresa: POSADAS DE MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuns Gonzalo Emma Mercedes
- Cuns Tome Francisco
- Dominguez Picon Miguel
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20372 , F 11, S 8, H M 360242, I/A 5 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-28
Empresa: POSADAS DE ANDALUCIA SA
Consejero
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
- Navarro Millan Josefa
- Osorio Castillo Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1995, L 908, F 186, S 8, H MA 28647, I/A 11 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-29
Empresa: UNISUMMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bueno Castro Antonio
- Cuns Tome Francisco
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
- Osorio Castillo Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115, L 1028, F 60, S 8, H MA 31595, I/A 18 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-29
Empresa: M F TURISCONTROL SL
Administrador Unico
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14059 , F 117, S 8, H M 230794, I/A 8 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-28
Empresa: POSADAS DE MADRID SA
Consejero
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
Vicepresidente
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20372 , F 10, S 8, H M 360242, I/A 4 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Empresa: POSADAS DE MADRID SA
Consejero
Representante
- Gonzalo Sanchez Maria Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20372 , F 10, S 8, H M 360242, I/A 4 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Información de GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO SANCHEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos