GONZALO PASCUAL MERCEDES
Informe ejecutivo de GONZALO PASCUAL MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALO PASCUAL MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IURISLOCALIA CONSULTORES SLP | Administrador Solidario | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALO PASCUAL MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO PASCUAL MERCEDES
Empresa: JG ATTORNEY SL
Administrador Unico
- Gonzalo Pascual Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 13, S 8, H L 27347, I/A 5 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-25
Empresa: JG ATTORNEY SL
Administrador Unico
- Gonzalo Pascual Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 12, S 8, H L 27347, I/A 4 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-25
Empresa: BUFETE GONZALO SLP
Soc.Prof.
- Gomez Gusi Jose Luis
- Gonzalo Pascual Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 125, S 8, H L 7724, I/A 16 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: BUFETE GONZALO SLP
Consejero Delegado
- Gomez Gusi Jose Luis
- Gonzalo Pascual Mercedes
Consejero
- Gomez Gusi Jose Luis
- Gonzalo Miguelañez Francisco-javier
- Gonzalo Pascual Mercedes
- Pascual Martin Elena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 124, S 8, H L 7724, I/A 15 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: IURISLOCALIA CONSULTORES SLP
Administrador Solidario
- Gonzalo Pascual Mercedes
- Simon Marco Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31144 , F 153, S 8, H M 560523, I/A 4 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: IURISLOCALIA CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Gonzalo Pascual Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31144 , F 153, S 8, H M 560523, I/A 4 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: BUFETE GONZALO SLP
Consejero Delegado
- Gomez Gusi Jose Luis
- Gonzalo Pascual Mercedes
Consejero
- Gomez Gusi Jose Luis
- Gonzalo Miguelañez Francisco-javier
- Gonzalo Pascual Mercedes
- Pascual Martin Elena
- Sarrato Martinez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 123, S 8, H L 7724, I/A 11 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-25
Empresa: BUFETE GONZALO SLP
Soc.Prof.
- Gonzalo Pascual Mercedes
- Sarrato Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 54, S 8, H L 7724, I/A 10 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-25
Empresa: IURISLOCALIA CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Gonzalo Pascual Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31144 , F 150, S 8, H M 560523, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Información de GONZALO PASCUAL MERCEDES
Mostramos los datos de GONZALO PASCUAL MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO PASCUAL MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos