GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTICALIA GLOBAL HOLDING SA | Apoderado Solidario | 15/06/2011 | 07/02/2024 |
SUN PLANET EYEWEAR SL | Apoderado | 25/07/2019 | 07/07/2022 |
OPTICALIA GLOBAL HOLDING SA | Apoderado | 29/07/2019 | 07/07/2022 |
SUN PLANET SL | Apoderado | 25/07/2019 | 13/11/2020 |
OPTICALIA GLOBAL HOLDING SA | Apoderado Mancomunado | 29/07/2019 | |
SUN PLANET EYEWEAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2019 | |
CREATINA VICTOR GONZALO SL | Administrador Unico | 11/05/2015 | |
LUXOTTICA SPAIN SL | Apoderado | 05/11/2010 | 03/08/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL
Empresa: OPTICALIA GLOBAL HOLDING SA
Apoderado Solidario
- Carceller Camara Francisco De Borja
- Carceller Camara Francisco De Borja
- De Mora Mateos Francisco
- Gonzalo Matute Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39139 , F 218, S 8, H M 185374, I/A 78 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: SOL FACTOR SL
Apoderado
- Gonzalo Matute Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 97, S 8, H M 252816, I/A 21 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: OPTICALIA GLOBAL HOLDING SA
Apoderado
- Gonzalo Matute Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39139 , F 212, S 8, H M 185374, I/A 69 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: SUN PLANET SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Mendez Marta
- Carceller Camara Francisco De Borja
- Cremonesis Gonzalez Montserrat
- Gonzalo Matute Victor Manuel
- Mora Mateos Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29405 , F 7, S 8, H M 529260, I/A 11 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: OPTICALIA GLOBAL HOLDING SA
Apoderado
- Alonso Mendez Marta
- Carceller Camara Francisco De Borja
- Cremonesis Gonzalez Montserrat
- Gonzalo Matute Victor Manuel
- Mora Mateos Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30454 , F 97, S 8, H M 185374, I/A 61 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: OPTICALIA GLOBAL HOLDING SA
Apoderado Mancomunado
- Carceller Angulo Javier
- Carceller Camara Francisco De Borja
- De Mora Mateos Francisco
- Gonzalo Matute Victor Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30454 , F 97, S 8, H M 185374, I/A 61 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
Empresa: SOL FACTOR SL
Apoderado
- Alonso Mendez Marta
- Carceller Camara Francisco De Borja
- Cremonesis Gonzalez Montserrat
- Gonzalo Matute Victor Manuel
- Mora Mateos Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 94, S 8, H M 252816, I/A 16 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: SOL FACTOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carceller Angulo Javier
- Carceller Camara Francisco De Borja
- De Mora Mateos Francisco
- Gonzalo Matute Victor Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 94, S 8, H M 252816, I/A 16 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: SUN PLANET SL
Apoderado
- Alonso Mendez Marta
- Carceller Camara Francisco De Borja
- Cremonesis Gonzalez Montserrat
- Gonzalo Matute Victor Manuel
- Mora Mateos Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29405 , F 5, S 8, H M 529260, I/A 9 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: CREATINA VICTOR GONZALO SL
Administrador Unico
- Gonzalo Matute Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22273 , F 111, S 8, H M 397581, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO MATUTE VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos