GONZALO GARCIA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GONZALO GARCIA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALO GARCIA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCANIA HISPANIA HOLDING SL | Apoderado | 03/08/2020 | 13/10/2022 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 24/08/2022 | |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 11/04/2022 | 24/08/2022 |
SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL | Apoderado | 30/09/2020 | 22/08/2022 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 08/10/2021 | 11/04/2022 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 31/07/2020 | 08/10/2021 |
VINCULACIONES DE GONZALO GARCIA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO GARCIA ROSA MARIA
Empresa: SCANIA HISPANIA HOLDING SL
Apoderado
- Falomir Gonzalez Miguel
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28181 , F 180, S 8, H M 273902, I/A 32 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42853 , F 151, S 8, H M 118696, I/A 148 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 182, S 8, H M 660034, I/A 16 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 224, S 8, H M 118696, I/A 145 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 224, S 8, H M 118696, I/A 145 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
- Corrales De La Fuente Laura
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 223, S 8, H M 118696, I/A 143 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
- Corrales De La Fuente Laura
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 223, S 8, H M 118696, I/A 143 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 179, S 8, H M 660034, I/A 11 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: SCANIA HISPANIA HOLDING SL
Apoderado
- Falomir Gonzalez Miguel
- Gonzalo Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28181 , F 179, S 8, H M 273902, I/A 28 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 219, S 8, H M 118696, I/A 136 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALO GARCIA ROSA MARIA
Mostramos los datos de GONZALO GARCIA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO GARCIA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos