GONZALEZ ZORRILLA INES
Informe ejecutivo de GONZALEZ ZORRILLA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ ZORRILLA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBNK BANCO DE COLECTIVOS SA | Otros | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ZORRILLA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ZORRILLA INES
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Perona Villegas Jesus Jose
- Perona Villegas Jesus Jose
- Perona Villegas Jose Jesus
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
Apoderado
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Perona Villegas Jesus Jose
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 91, S 8, H M 81730, I/A 209 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
MiemComMix
- Gonzalez Zorrilla Ines
SECR.NO.MIEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 86, S 8, H M 81730, I/A 201 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Miem.Com.Ej.
MiemComMix
- Gil Fernandez Francisco
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Polimon Lopez Jose
- Velasco Arranz Mateo
Pres.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 85, S 8, H M 81730, I/A 199 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alvarez Cuevas Carmen-iciar
- Arguelles Martinez Dolores
- Arribas Garcia Mercedes
- Caballero Diaz Miguel Angel
- De Las Heras Garcia-granelli Jose Luis
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Ibañez Perez Jose Carlos
- Izquierdo Fernandez Emilio
- Izquierdo Marco Miguel Angel
- Megia Salgado Sagrario
- Murillo Montes Ricardo
- Pozo Lozano Manuel
- Rivas Rubio Emilio
- Sampedro Rodriguez Alfonso
- Serra Gonzalez Enrique
- Terron De Los Santos Ignacio
- Velo Hernandez Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 65, S 8, H M 81730, I/A 176 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34459 , F 65, S 8, H M 81730, I/A 175 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 19, S 8, H M 81730, I/A 174 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 18, S 8, H M 81730, I/A 173 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Miem.Com.Ej.
MiemComMix
- Canadell Fernandez Juan Luis
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Muñiz Garcia Ada Maria
- Polimon Lopez Jose
- Velasco Arranz Mateo
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 17, S 8, H M 81730, I/A 171 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado Mancomunado
- Alvaro De Las Heras Maria Del Pilar
- Alvaro De Las Heras Maria Del Pilar
- Arribas Garcia Mercedes
- Arribas Garcia Mercedes
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Gonzalez Zorrilla Ines
- Mesa Fernandez Lucia
- Mesa Fernandez Lucia
- Pagazaurtundua Hedo Francisco
- Pagazaurtundua Hedo Francisco
- Perona Villegas Jose Jesus
- Perona Villegas Jose Jesus
- Serra Gonzalez Enrique
- Serra Gonzalez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 5, S 8, H M 81730, I/A 160 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: BANCO CAMINOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 4, S 8, H M 81730, I/A 158 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ ZORRILLA INES
Mostramos los datos de GONZALEZ ZORRILLA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ZORRILLA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos