GONZALEZ ZARZOSA DAVID
Informe ejecutivo de GONZALEZ ZARZOSA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ ZARZOSA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSQUE ROJO 2022 SL | Administrador Unico | 17/06/2022 | 03/10/2023 |
BOSQUE ROJO 2022 SL | Liquidador | 03/10/2023 | 03/10/2023 |
ZARZOSA Y SALCEDO SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2015 | 18/09/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ZARZOSA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ZARZOSA DAVID
Empresa: BOSQUE ROJO 2022 SL
Liquidador
- Gonzalez Zarzosa David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 133, S 8, H P 8474, I/A 2 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-34
Empresa: BOSQUE ROJO 2022 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Zarzosa David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 133, S 8, H P 8474, I/A 2 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-34
Empresa: BOSQUE ROJO 2022 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Zarzosa David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 131, S 8, H P 8474, I/A 1 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-34
Empresa: ZARZOSA Y SALCEDO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Zarzosa David
- Salcedo Asensio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 175, S 8, H VA 27103, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-47
Empresa: ZARZOSA Y SALCEDO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Zarzosa David
- Salcedo Asensio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 172, S 8, H VA 27103, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-47
Información de GONZALEZ ZARZOSA DAVID
Mostramos los datos de GONZALEZ ZARZOSA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ZARZOSA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos