GONZALEZ VILCHEZ RUBEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ VILCHEZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ VILCHEZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTIMIZACION DE RECURSOS EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 25/03/2022 | |
SOLUCIONES OFIMATICAS INTEGRALES MADRID SL | Administrador Unico | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VILCHEZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VILCHEZ RUBEN
Administrador Unico
- Gonzalez Vilchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30259 , F 87, S 8, H M 544646, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Administrador Unico
- Gonzalez Vilchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21817 , F 131, S 8, H M 388672, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Empresa: OPTIMASITE SL
Administrador Solidario
- Angel Vazquez Javier
- Calzada Cambroneros Julia
- Gonzalez Vilchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16335 , F 77, S 8, H M 277467, I/A 6 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: OPTIMASITE SL
Administrador Solidario
- Angel Vazquez Javier
- Aparicio Molina Jose Antonio
- Calzada Cambroneros Julia
- Gonzalez Vilchez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16335 , F 76, S 8, H M 277467, I/A 4 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-28
Información de GONZALEZ VILCHEZ RUBEN
Mostramos los datos de GONZALEZ VILCHEZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VILCHEZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos