GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES
Informe ejecutivo de GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS URBANISTICOS HEGOCA SL | Administrador Solidario | 28/11/2016 | |
ADOLMERSAN SL | Apoderado Solidario | 11/05/2015 | |
PRODUCTOS Y CARNES DE LALIN SA | Apoderado Solidario | 14/04/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES
Empresa: DESARROLLOS URBANISTICOS HEGOCA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Arias Adolfo
- Gonzalez Gonzalez Sandra
- Gonzalez Vazquez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 61, S 8, H PO 57720, I/A 3 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-36
Empresa: DESARROLLOS URBANISTICOS HEGOCA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Arias Adolfo
- Gonzalez Gonzalez Sandra
- Gonzalez Vazquez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 61, S 8, H PO 57720, I/A 3 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-36
Empresa: DESARROLLOS URBANISTICOS HEGOCA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Arias Adolfo
- Gonzalez Gonzalez Sandra
- Gonzalez Vazquez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4006, L 4006, F 61, S 8, H PO 57720, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-36
Empresa: ADOLMERSAN SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Sandra
- Gonzalez Vazquez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 3660, F 181, S 8, H PO 50220, I/A 2 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-36
Empresa: PRODUCTOS Y CARNES DE LALIN SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Gonzalez Sandra
- Gonzalez Vazquez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552, L 552, F 163, S 8, H PO 9532, I/A 7 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-36
Empresa: PRODUCTOS Y CARNES DE LALIN SA
Administrador Unico
- Gonzalez Vazquez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552, L 552, F 163, S 8, H PO 9532, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-36
Información de GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES
Mostramos los datos de GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VAZQUEZ MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos