GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE CONTROL REMOTO SL | Apoderado | 24/05/2024 | |
SENER AEROESPACIAL SA | Consejero | 04/12/2023 | |
SENER DIAGNOSTICS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2022 | |
SENER TAFS SA | Apoderado Solidario | 06/06/2022 | |
SENER TAFS SA | Apoderado Mancomunado | 06/06/2022 | |
SENER AEROESPACIAL SA | Apoderado | 11/01/2022 | |
SATNUS TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 12/05/2021 | |
SENER AEROESPACIAL SA | Apoderado | 16/07/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL
Empresa: SISTEMAS DE CONTROL REMOTO SL
Apoderado
- Gonzalez Lodoso Jose Felix
- Gonzalez Varela Juan Manuel
- Melgar Bautista Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 133066, I/A 32 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: SENER AEROESPACIAL SA
Consejero
- Echevarria Aguirre Jose Julian
- Gonzalez Lodoso Jose Felix
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5798 , F 206, S 8, H BI 38450, I/A 59 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-48
Empresa: SENER TAE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39075 , F 205, S 8, H M 559567, I/A 37 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: SENER TAE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anzola Fiñaga Jose Luis
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39075 , F 205, S 8, H M 559567, I/A 37 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: SISTEMAS DE MISILES DE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- De La Fuente Garcia David
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 46, S 8, H M 740441, I/A 7 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
Empresa: SENER DIAGNOSTICS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 145, S 8, H B 385762, I/A 23 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-08
Empresa: SENER DIAGNOSTICS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 145, S 8, H B 385762, I/A 23 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-08
Empresa: SENER RYMSA RF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38065 , F 83, S 8, H M 559143, I/A 39 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: SENER RYMSA RF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anzola Fiñaga Jose Luis
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38065 , F 83, S 8, H M 559143, I/A 39 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: SENER TAFS SA
Apoderado Mancomunado
- Echevarria Aguirre Jose Julian
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Apoderado Solidario
- Gonzalez Varela Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36734 , F 191, S 8, H M 23434, I/A 183 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VARELA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos