GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOULE GESTION SL | Administrador Unico | 03/02/2020 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN
Empresa: ALEKSO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Valles Jose Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 113, S 8, H M 581204, I/A 4 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: ALEKSO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Valles Jose Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 112, S 8, H M 581204, I/A 3 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: ALEKSO RESTAURACION SL
Socio Único
- Gonzalez Valles Jose Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 112, S 8, H M 581204, I/A 3 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: NOULE GESTION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Valles Jose Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40163 , F 190, S 8, H M 713655, I/A 1 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Empresa: ALEKSO RESTAURACION SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez De Miguez Jose
- Gonzalez Valles Jose Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 112, S 8, H M 581204, I/A 2 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Información de GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN
Mostramos los datos de GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VALLES JOSE RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos