GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOBBAK TRADING SL | Administrador Mancomunado | 16/10/2020 | |
D&W 2013 SL | Socio Unico | 24/06/2013 | |
D&W 2013 SL | Administrador Unico | 24/06/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER
Empresa: PANTOMIMA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Valle Francisco Javier
- Molero Miguel Angel
- Perez Reyes Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7230 , F 182, S 8, H SE134962, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-41
Empresa: TOBBAK TRADING SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Valle Francisco Javier
- Molero Miguel Angel
- Perez Reyes Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 210, S 8, H SE127300, I/A 1 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-41
Empresa: D&W 2013 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Valle Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 107, S 8, H M 561625, I/A 1 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: D&W 2013 SL
Socio Único
- Gonzalez Valle Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 107, S 8, H M 561625, I/A 1 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: ASEMFI SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Valle Francisco Javier
- Llambias Llorens Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 205, S 8, H SE 6731, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-41
Información de GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VALLE FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos