GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA
Informe ejecutivo de GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLEMAR TRAVEL SL | Apoderado | 11/01/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA
Empresa: ECAMAN TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Gonzalez-uriarte Marron Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 120, S 8, H TO 43211, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-45
Empresa: ECAMAN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez-uriarte Marron Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 119, S 8, H TO 43211, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-45
Empresa: TOLEMAR TRAVEL SL
Apoderado
- Gonzalez-uriarte Marron Maria-begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 65, S 8, H TO 37882, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-45
Información de GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA
Mostramos los datos de GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ-URIARTE MARRON MARIA-BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos