GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA
Informe ejecutivo de GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C. M. E. VALMONT 11 SL | Administrador Solidario | 23/11/2018 | |
MASEVALT 81 SL | Administrador Solidario | 20/04/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA
Empresa: C. M. E. VALMONT 11 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Torrente Almudena
- Torrente Rodriguez Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 84, S 8, H V 144807, I/A 3 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-46
Empresa: C. M. E. VALMONT 11 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cobas Rojas Katia
- Gonzalez Torrente Almudena
Consejero
- Cobas Rojas Katia
- Garcia Torrente Adrian
- Gonzalez Torrente Almudena
- Medina Higuera Emilia Andrea
- Orti Tarazona Vicente
- Torrente Rodriguez Dolores
Presidente
Secretario
- Gonzalez Torrente Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 84, S 8, H V 144807, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-46
Empresa: C. M. E. VALMONT 11 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cobas Rojas Katia
- Gonzalez Torrente Almudena
Consejero
- Cobas Rojas Katia
- Garcia Torrente Adrian
- Gonzalez Torrente Almudena
- Medina Higuera Emilia Andrea
- Orti Tarazona Vicente
- Torrente Rodriguez Dolores
Presidente
Secretario
- Gonzalez Torrente Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9360, L 6642, F 82, S 8, H V 144807, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-46
Empresa: MASEVALT 81 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 108, S 8, H V 143199, I/A 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-46
Información de GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA
Mostramos los datos de GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ TORRENTE ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos