GONZALEZ TOME MARIA PILAR
Informe ejecutivo de GONZALEZ TOME MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ TOME MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALISADE INSTALACIONES SL | Apoderado | 27/01/2012 | |
NACA ASESORES SL | Apoderado | 18/01/2012 | |
NACA ASESORES SL | Socio Unico | 09/04/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ TOME MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ TOME MARIA PILAR
Empresa: PALISADE INSTALACIONES SL
Apoderado
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27666 , F 62, S 8, H M 498570, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Empresa: PALISADE INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27666 , F 62, S 8, H M 498570, I/A 4 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Empresa: NACA ASESORES SL
Apoderado
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15517 , F 75, S 8, H M 260964, I/A 6 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Empresa: NACA ASESORES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15517 , F 75, S 8, H M 260964, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Empresa: PALISADE INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27666 , F 51, S 8, H M 498570, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-28
Empresa: NACA ASESORES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15517 , F 74, S 8, H M 260964, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Empresa: NACA ASESORES SL
Administrador Solidario
- Casas Tazon Miguel Angel
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15517 , F 74, S 8, H M 260964, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Empresa: NACA ASESORES SL
Socio Único
- Gonzalez Tome Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15517 , F 74, S 8, H M 260964, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Información de GONZALEZ TOME MARIA PILAR
Mostramos los datos de GONZALEZ TOME MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ TOME MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos