GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION
Informe ejecutivo de GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION AGRICOLA GONZALEZ TOLOSA SA | Secretario | 09/07/2012 | |
EXPLOTACION AGRICOLA GONZALEZ TOLOSA SA | Consejero | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Tolosa Ana Maria
- Gonzalez Tolosa Encarnacion
- Valiente Gonzalez Emma
Presidente
Secretario
- Gonzalez Tolosa Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 606, F 137, S 8, H AB 1706, I/A 9 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-02
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Tolosa Ana Maria
- Gonzalez Tolosa Encarnacion
- Valiente Gonzalez Emma
Presidente
Secretario
- Gonzalez Tolosa Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 606, F 137, S 8, H AB 1706, I/A 8 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-02
Empresa: EXSOGON SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Tolosa Encarnacion
- Sotos Gonzalez Antonio
- Sotos Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 467, F 60, S 8, H AB 10162, I/A 2 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-02
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Tolosa Ana Maria
- Gonzalez Tolosa Encarnacion
- Valiente Gonzalez Emma
Presidente
Secretario
- Gonzalez Tolosa Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 606, F 137, S 8, H AB 1706, I/A 6 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-02
Información de GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION
Mostramos los datos de GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ TOLOSA ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos