GONZALEZ TELLEZ ROCIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ TELLEZ ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ TELLEZ ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES MAROHU SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2013 | 04/04/2016 |
TRANSPORTES MAROHU SL | Secretario | 18/10/2013 | 27/12/2013 |
TRANSPORTES MAROHU SL | Consejero | 18/10/2013 | 27/12/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ TELLEZ ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ TELLEZ ROCIO
Empresa: TRANSPORTES MAROHU SL
Administrador Mancomunado
- Clemente Perez Lidia
- Escobar Sarmiento Eva Maria
- Gonzalez Morente Silvia
- Gonzalez Tellez Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191, L 4098, F 95, S 8, H MA120141, I/A 5 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-29
Empresa: TRANSPORTES MAROHU SL
Administrador Mancomunado
- Clemente Perez Lidia
- Escobar Sarmiento Eva Maria
- Gonzalez Morente Silvia
- Gonzalez Tellez Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191, L 4098, F 94, S 8, H MA120141, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: TRANSPORTES MAROHU SL
Consejero Delegado
Consejero
- Clemente Perez Lidia
- Escobar Sarmiento Eva Maria
- Gomez Leon Juan Jose
- Gonzalez Morente Silvia
- Gonzalez Tellez Rocio
Presidente
Secretario
- Gonzalez Tellez Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191, L 4098, F 94, S 8, H MA120141, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Empresa: TRANSPORTES MAROHU SL
Consejero Delegado
Consejero
- Clemente Perez Lidia
- Escobar Sarmiento Eva Maria
- Gomez Leon Juan Jose
- Gonzalez Morente Silvia
- Gonzalez Tellez Rocio
Presidente
Secretario
- Gonzalez Tellez Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191, L 4098, F 92, S 8, H MA120141, I/A 1 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-29
Información de GONZALEZ TELLEZ ROCIO
Mostramos los datos de GONZALEZ TELLEZ ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ TELLEZ ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos