GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOCCI VENTURE BUILD SOLUTIONS SL | Presidente | 07/01/2015 | |
WOCCI VENTURE BUILD SOLUTIONS SL | Consejero | 07/01/2015 | |
FINVESTCOM EUROPA SL | Apoderado Solidario | 05/08/2010 | |
SYSBA NK INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 03/08/2010 | |
INICIATIVAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO RURAL GALEGO SL | Apoderado Solidario | 20/07/2010 | |
SYSBA NK INTERNATIONAL SL | Vicepresidente | 13/02/2010 | |
SYSBA NK INTERNATIONAL SL | Consejero | 13/02/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER
Empresa: WOCCI VENTURE BUILD SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Perez Analen-katarina
- Gonzalez Perez Jon Francisco
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
- Perez Vazquez Clementina
Presidente
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 95, S 8, H OR 14603, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-32
Empresa: INICIATIVAS EMPRESARIAIS GALEGAS SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Perez Jose Gregorio
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
- Perez Vazquez Clementina
Miem.Com.Ej.
- Corral Gomez Juan Carlos
- Del Palacio Sola Purificacion
- Gonzalez Perez Jon Francisco
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
- Perez Vazquez Clementina
Presidente
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 47, S 8, H OR 10988, I/A 3 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-32
Empresa: FINVESTCOM EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Perez Jon Francisco
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
- Perez Vazquez Clementina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 136, S 8, H OR 12702, I/A 2 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-32
Empresa: SYSBA NK INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Perez Jon Francisco
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
- Perez Vazquez Clementina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 70, S 8, H OR 12494, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-32
Apoderado Solidario
- Gonzalez Perez Jon Francisco
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
- Perez Vazquez Clementina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 56, S 8, H OR 12689, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-32
Empresa: SYSBA NK INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Perez Analen-katarina
- Gonzalez Perez Jon Francisco
- Gonzalez Perez Jose Gregorio
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
- Perez Vazquez Clementina
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
- Gonzalez Sotelo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 65, S 8, H OR 12494, I/A 1 (13/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-32
Información de GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SOTELO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos