GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE
Informe ejecutivo de GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPARQUE ESPAÑA SL | Apoderado | 21/07/2010 | 18/05/2023 |
IPARQUE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 29/02/2012 | 02/05/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE
Empresa: IPARQUE ESPAÑA SL
Apoderado
- Gonzalez Santana Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 185, S 8, H GC 36587, I/A 10 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-35
Empresa: APARCAMIENTOS MACARONESIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Santana Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 177, S 8, H GC 36587, I/A 7 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-35
Empresa: APARCAMIENTOS MACARONESIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Santana Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 177, S 8, H GC 36587, I/A 6 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-35
Empresa: APARCAMIENTOS MACARONESIA SL
Apoderado
- Gonzalez Santana Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 176, S 8, H GC 36587, I/A 4 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-35
Información de GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE
Mostramos los datos de GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SANTANA FERNANDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos