GONZALEZ SANCHEZ NOELIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ SANCHEZ NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ SANCHEZ NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS E INDUSTRIALES DE ASTURIAS SA | Apoderado Solidario | 02/08/2024 | |
INCENTIVOS INGENNIA SL | Administrador Unico | 02/09/2013 | |
INCENTIVOS INGENNIA SL | Socio Unico | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SANCHEZ NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SANCHEZ NOELIA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 32812, I/A 52 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-33
Empresa: INCENTIVOS INGENNIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 32, S 8, H M 517817, I/A 3 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Empresa: INCENTIVOS INGENNIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 32, S 8, H M 517817, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Empresa: INCENTIVOS INGENNIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 29, S 8, H M 517817, I/A 1 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: INCENTIVOS INGENNIA SL
Socio Único
- Gonzalez Sanchez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 29, S 8, H M 517817, I/A 1 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de GONZALEZ SANCHEZ NOELIA
Mostramos los datos de GONZALEZ SANCHEZ NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SANCHEZ NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos