GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS
Informe ejecutivo de GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOPORTES METALICOS TUBULARES SL | Administrador Solidario | 14/01/2021 | |
HERMINIO GONZALEZ E HIJOS SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | |
SERVICIOS VALLE-VALBUENA SL | Socio Unico | 27/06/2014 | |
SERVICIOS VALLE-VALBUENA SL | Administrador Unico | 27/06/2014 | |
JUAN LUIS GONZALEZ SANCHEZ SL | Socio Unico | 18/10/2011 | |
JUAN LUIS GONZALEZ SANCHEZ SL | Administrador Unico | 18/10/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS
Empresa: SOPORTES METALICOS TUBULARES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12960 , F 5, S 8, H M 208789, I/A 5 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: SOPORTES METALICOS TUBULARES SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Sanchez Cipriano
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Santiago
Consejero
- Gonzalez Sanchez Cipriano
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Santiago
Presidente
Secretario
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12960 , F 5, S 8, H M 208789, I/A 5 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: HERMINIO GONZALEZ E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8121 , F 204, S 8, H M 131058, I/A 24 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Empresa: HERMINIO GONZALEZ E HIJOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Cipriano
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Santiago
Consejero
- Gonzalez Sanchez Cipriano
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Santiago
Presidente
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8121 , F 204, S 8, H M 131058, I/A 24 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Empresa: COGNOVAS SL
Administrador Solidario
- Blanco Del Prado Pablo
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26397 , F 100, S 8, H M 475719, I/A 4 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Empresa: SERVICIOS VALLE-VALBUENA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293, L 4200, F 170, S 8, H MA123808, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-29
Empresa: SERVICIOS VALLE-VALBUENA SL
Socio Único
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293, L 4200, F 170, S 8, H MA123808, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-29
Empresa: COLHER CATALUNYA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sanchez Cipriano
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21959 , F 172, S 8, H M 391308, I/A 5 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Empresa: JUAN LUIS GONZALEZ SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29263 , F 30, S 8, H M 526807, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: JUAN LUIS GONZALEZ SANCHEZ SL
Socio Único
- Gonzalez Sanchez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29263 , F 30, S 8, H M 526807, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS
Mostramos los datos de GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SANCHEZ JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos