GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 64
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 26/10/2020 | |
NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado | 26/10/2020 | |
BRIDGESTONE EUROPE NV SA | R.L.C.Perma. | 25/10/2018 | |
BRIDGESTONE EUROPE NV SA | Apoderado | 25/10/2018 | |
JARDINESCONVIDA PAISAJISMO SL | Administrador Unico | 14/02/2018 | |
FIRST STOP SOUTHWEST SA | Apoderado | 29/05/2015 | |
XIMENEZ Y COMPAÑIA SA | Apoderado Mancomunado | 05/07/2012 | |
FIRST STOP SOUTHWEST SA | Apoderado | 04/06/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Empresa: SIGNUS ECOVALOR SL
Consejero
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
Vicepresidente
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 382017, I/A 49 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: SIGNUS ECOVALOR SL
Presidente
Vicepresidente
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 382017, I/A 48 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: FIRST STOP SOUTHWEST SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguera Arjona Elena
- Argueso Asenjo Eva
- Argueso Asenjo Eva
- Diez Arranz Esther
- Diez Arranz Esther
- Diez Arranz Esther
- Garcia Sahagun Cayetano
- Gonzalez Ibañez Juan Jose
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Herrera Moreira Javier
- Hierro Trigo Sonia
- Hierro Trigo Sonia
- Jobajuria Nuñez Jose Luis
- Ledo Lobato Jose Manuel
- Luzarraga Goitia Jose Luis
- Luzarraga Goitia Jose Luis
- Rodriguez Marco Enrique
- Seco Lopez Bernardo
- Serrano Martinez Ignacio
- Sevillano Morillo Maria Dolores
- Sualdea Pinto Carlos
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38092 , F 195, S 8, H M 344420, I/A 109 (31/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-28
Empresa: NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL
Consejero
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Hernandez Rodriguez Luis Angel
Presidente
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 32, S 8, H M 464764, I/A 23 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: PALACIOS TOTAL CAR SERVICE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 128, S 8, H LU 18002, I/A 10 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-27
Empresa: PALACIOS TOTAL CAR SERVICE SL
Consejero
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Joseba Koldobika Zabala Oyarzun
- Ledo Lobato Jose Manuel
Presidente
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 128, S 8, H LU 18002, I/A 10 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-27
Empresa: NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Hernandez Rodriguez Luis Angel
- Lopez Sobral Jonathan
Apoderado Solidario
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Hernandez Rodriguez Luis Angel
- Lopez Sobral Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 29, S 8, H M 464764, I/A 21 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL
Consejero
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Hernandez Rodriguez Luis Angel
- Lopez Sobral Jonathan
Presidente
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 29, S 8, H M 464764, I/A 20 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Marques Simoes Santo Paulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 29, S 8, H M 464764, I/A 20 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: FIRST STOP SOUTHWEST SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Jose Enrique
- Herrera Moreira Javier
- Serrano Martinez Ignacio
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38092 , F 185, S 8, H M 344420, I/A 91 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos