GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECONSER 1985 SL | Administrador Unico | 30/01/2024 | |
RECONSER 1985 SL | Socio Unico | 30/01/2024 | |
RECONS FACILITY SERVICES SL | Socio Unico | 28/06/2022 | |
RECONS FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 28/06/2022 | |
JMG FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 30/06/2021 | |
JMG FACILITY SERVICES SL | Socio Unico | 30/06/2021 | |
JMG QUALITY SL | Administrador Mancomunado | 07/07/2020 | |
JMG FACILITY CONSTRUCTIONS 2020 SL | Socio Unico | 17/06/2020 | |
JMG FACILITY CONSTRUCTIONS 2020 SL | Administrador Unico | 17/06/2020 | |
INVERSIA SOLUTION CAPITAL SL | Administrador Solidario | 09/05/2018 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Empresa: RECONSER 1985 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46285 , F 90, S 8, H M 813003, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: RECONSER 1985 SL
Socio Único
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46285 , F 90, S 8, H M 813003, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: RECONS FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 211, S 8, H TO 44959, I/A 1 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-45
Empresa: RECONS FACILITY SERVICES SL
Socio Único
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 211, S 8, H TO 44959, I/A 1 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-45
Empresa: JMG FACILITY SERVICES SL
Nuevo Socio Único
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 206, S 8, H TO 38562, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-45
Empresa: JMG FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 206, S 8, H TO 38562, I/A 2 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-45
Empresa: JMG QUALITY SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
- Sanchez Elvira Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 166, S 8, H TO 42757, I/A 1 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Empresa: JMG FACILITY CONSTRUCTIONS 2020 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 85, S 8, H TO 42707, I/A 1 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-45
Empresa: JMG FACILITY CONSTRUCTIONS 2020 SL
Socio Único
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 85, S 8, H TO 42707, I/A 1 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-45
Empresa: INVERSIA SOLUTION CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Gong Ming
- Gonzalez Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37624 , F 119, S 8, H M 670435, I/A 1 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SANCHEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos