GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION
Informe ejecutivo de GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EP ASESORES TELECO SL | Administrador Unico | 29/07/2022 | |
TELL ME MA AND COMPANY ASESORES SL | Administrador Unico | 05/05/2021 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION
Empresa: EP ASESORES TELECO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43891 , F 33, S 8, H M 774548, I/A 1 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: TELL ME MA AND COMPANY ASESORES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41861 , F 111, S 8, H M 741409, I/A 1 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Sanchez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 220, S 8, H M 300094, I/A 102 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
Apoderado
- Diaz Verdoy Juan Carlos
- Gonzalez Sanchez Encarnacion
- Lopez Unzu Fermin
- Luque Ibañez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20422 , F 216, S 8, H M 300094, I/A 54 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-28
Información de GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION
Mostramos los datos de GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SANCHEZ ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos