GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVESTIMIENTOS MORTEROS CEMENTOS DECORATIVOS SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
ALMACENES PEYCO SL | Administrador Unico | 07/11/2022 | |
FLEXI CEMENT SYSTEM SL | Administrador Unico | 10/05/2022 | |
EYE RISE FILMS SL | Socio Unico | 05/11/2021 | |
EYE RISE FILMS SL | Administrador Unico | 05/11/2021 | |
COMERCIAL ELPE SL | Apoderado | 02/11/2017 | |
ALCOANZA SL | Apoderado | 31/10/2017 | |
NASOA SL | Apoderado | 31/10/2017 | |
MICROBANK DE LA CAIXA SA | Apoderado | 30/06/2011 | |
NASOA SL | Apoderado | 17/12/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA
Apoderado
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825964, I/A 2 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: ALMACENES PEYCO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 124, S 8, H SE 54075, I/A 5 (07/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Empresa: ALMACENES PEYCO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Barbancho Pedro
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 124, S 8, H SE 54075, I/A 5 (07/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-41
Empresa: FLEXI CEMENT SYSTEM SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34402 , F 63, S 8, H M 618813, I/A 3 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: EYE RISE FILMS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42581 , F 194, S 8, H M 753275, I/A 1 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: EYE RISE FILMS SL
Socio Único
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42581 , F 194, S 8, H M 753275, I/A 1 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: COMERCIAL ELPE SL
Apoderado
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2100 , F 93, S 8, H SE 21759, I/A 9 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-41
Empresa: NASOA SL
Apoderado
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 171, S 8, H SE 21839, I/A 11 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-41
Empresa: ALCOANZA SL
Apoderado
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 149, S 8, H SE 67057, I/A 4 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-41
Empresa: ALMACENES PEYCO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Barbancho Pedro
- Gonzalez Sanchez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 123, S 8, H SE 54075, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-41
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos