GONZALEZ SALVADOR RUBEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ SALVADOR RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 40
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ SALVADOR RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLIKALIA MANAGEMENT SERVICES SL | Apoderado Solidario | 16/05/2024 | |
KALIA PROPERTIES SA | Secretario No Consejero | 14/05/2024 | |
KALIA PROPERTIES SA | Apoderado Solidario | 25/07/2023 | |
DBF INVESTMENT III SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
DBF INVESTMENT IV SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
DBF INVESTMENT IX SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
DBF INVESTMENT X SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
DBF INVESTMENT VII SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
DBF INVESTMENT V SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
DBF INVESTMENT VIII SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ SALVADOR RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SALVADOR RUBEN
Empresa: CLIKALIA MANAGEMENT SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Carrasco Hinojosa Jaime
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Rodriguez Lazaro Moya Patricia
- Sales Bort Maria
- Vicente Andres Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813447, I/A 3 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: KALIA PROPERTIES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gonzalez Salvador Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 733337, I/A 10 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: KALIA PROPERTIES SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41380 , F 121, S 8, H M 733337, I/A 9 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: DBF INVESTMENT X SL
Apoderado Solidario
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Moreno Navarro Brian Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42396 , F 72, S 8, H M 750318, I/A 7 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: DBF INVESTMENT VIII SL
Apoderado Solidario
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Moreno Navarro Brian Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42396 , F 49, S 8, H M 750316, I/A 7 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: DBF INVESTMENT VII SL
Apoderado Solidario
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Moreno Navarro Brian Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42396 , F 39, S 8, H M 750315, I/A 7 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: DBF INVESTMENT VI SL
Apoderado Solidario
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Moreno Navarro Brian Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42396 , F 28, S 8, H M 750314, I/A 9 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: DBF INVESTMENT V SL
Apoderado Solidario
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Moreno Navarro Brian Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42396 , F 18, S 8, H M 750313, I/A 10 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: DBF INVESTMENT IX SL
Apoderado Solidario
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Moreno Navarro Brian Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42396 , F 61, S 8, H M 750317, I/A 7 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: DBF INVESTMENT IV SL
Apoderado Solidario
- Caton Oteiza Javier
- Gonzalez Salvador Ruben
- Moreno Navarro Brian Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42396 , F 7, S 8, H M 750312, I/A 8 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ SALVADOR RUBEN
Mostramos los datos de GONZALEZ SALVADOR RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SALVADOR RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos