GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEL REY PELUQUEROS SL | Administrador Solidario | 12/01/2015 | 18/07/2022 |
DEL REY PELUQUEROS SL | Liquidador | 18/07/2022 | 18/07/2022 |
TARBES GLOBAL TIME SL | Administrador Mancomunado | 05/08/2019 | 03/05/2022 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN
Empresa: DEL REY PELUQUEROS SL
Liquidador
- Gonzalez Salamanca Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32991 , F 181, S 8, H M 593860, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: DEL REY PELUQUEROS SL
Administrador Solidario
- Del Rey Ballesteros Antonio
- Gonzalez Salamanca Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32991 , F 181, S 8, H M 593860, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: TARBES GLOBAL TIME SL
Administrador Mancomunado
- Castro Aparicio Carlos Eduardo
- Gonzalez Salamanca Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39308 , F 71, S 8, H M 698147, I/A 2 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Empresa: DEL REY PELUQUEROS SL
Administrador Solidario
- Del Rey Ballesteros Antonio
- Gonzalez Salamanca Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32991 , F 180, S 8, H M 593860, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Información de GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN
Mostramos los datos de GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SALAMANCA ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos