GONZALEZ SAEZ CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ SAEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ SAEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABAL LOGISTICA TGN SL | Socio Unico | 08/04/2022 | |
AVACAB AUDIOVISUALES SL | Administrador Solidario | 15/03/2018 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SAEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SAEZ CARLOS
Empresa: CABAL LOGISTICA TGN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Saez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 64, S 8, H T 58705, I/A 2 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-43
Empresa: CABAL LOGISTICA TGN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Saez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 63, S 8, H T 58705, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-43
Empresa: CABAL LOGISTICA TGN SL
Socio Único
- Gonzalez Saez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 63, S 8, H T 58705, I/A 1 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-43
Empresa: AVACAB AUDIOVISUALES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Saez Carlos
- Lopez Lopez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35155 , F 102, S 8, H M 632208, I/A 2 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: TERRAZGO BODEGAS DE CRIANZA SL
Administrador Solidario
- Castro Gonzalez Santiago
- Gonzalez Saez Carlos
- Siesto Del Arco Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 131, S 8, H ZA 7926, I/A 2 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-49
Información de GONZALEZ SAEZ CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ SAEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SAEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos