GONZALEZ ROMERO INMACULADA
Informe ejecutivo de GONZALEZ ROMERO INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ ROMERO INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANTI PSICOLOGIA Y MEDIACION SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2022 | |
LA ANTIGUA LAVANDERA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ROMERO INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ROMERO INMACULADA
Empresa: AVANTI PSICOLOGIA Y MEDIACION SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Romero Inmaculada
- Serrano Crespo Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 223, S 8, H VA 32944, I/A 1 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-47
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fransolet Nicolas
- Gonzalez Romero Inmaculada
- Llevot Pueyo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 29, S 8, H SE 98751, I/A 26 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 29, S 8, H SE 98751, I/A 25 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 28, S 8, H SE 98751, I/A 24 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 28, S 8, H SE 98751, I/A 24 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 28, S 8, H SE 98751, I/A 23 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 27, S 8, H SE 98751, I/A 22 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 27, S 8, H SE 98751, I/A 21 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 25, S 8, H SE 98751, I/A 20 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-41
Empresa: LA ANTIGUA LAVANDERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Armengol Berenguer Jordi
- Costas Santos Julio
- Costas Santos Julio
- Diez Contreras Francisco
- Diez Contreras Francisco
- Fransolet Nicolas
- Fransolet Nicolas
- Gonzalez Romero Inmaculada
- Gonzalez Romero Inmaculada
- Llevot Pueyo Cristina
- Llevot Pueyo Cristina
- Martin Lopez Pedro
- Martin Lopez Pedro
- Martin Lopez Pedro
- Martin Lopez Pedro
- Morillo Leco Alvaro
- Perez Gasparri Laura
- Perez Gasparri Laura
- Perez Gasparri Laura
- Perez Gasparri Laura
- Villegas Carbonero Andres
- Villegas Carbonero Andres
- Villegas Carbonero Andres
- Villegas Carbonero Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 25, S 8, H SE 98751, I/A 18 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-41
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ ROMERO INMACULADA
Mostramos los datos de GONZALEZ ROMERO INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ROMERO INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos