GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUIMIA HOTELES SL | Socio Unico | 25/08/2021 | 07/11/2023 |
ALQUIMIA HOTELES SL | Administrador Unico | 25/08/2021 | 07/11/2023 |
ALQUIMIA HOTELES SL | Administrador Solidario | 04/04/2016 | 25/08/2021 |
ORGANIZA3 SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 12/06/2014 |
ORGANIZA3 SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 27/02/2012 | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA
Empresa: ALQUIMIA HOTELES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Roman Marina-herminia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 67, S 8, H OR 15176, I/A 3 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-32
Empresa: ALQUIMIA HOTELES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Roman Marina-herminia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 66, S 8, H OR 15176, I/A 2 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-32
Empresa: ALQUIMIA HOTELES SL
Administrador Solidario
- Baños Gonzalez Tania
- Gonzalez Roman Marina-herminia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 66, S 8, H OR 15176, I/A 2 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-32
Empresa: ALQUIMIA HOTELES SL
Socio Único
- Gonzalez Roman Marina-herminia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 66, S 8, H OR 15176, I/A 2 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-32
Empresa: ALQUIMIA HOTELES SL
Administrador Solidario
- Baños Gonzalez Tania
- Gonzalez Roman Marina-herminia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 65, S 8, H OR 15176, I/A 1 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-32
Empresa: ORGANIZA3 SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Baños Gonzalez Tania
- Gonzalez Roman Marina-herminia
- Martinez Mier Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 196, S 8, H PO 52675, I/A 4 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-36
Empresa: ORGANIZA3 SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Roman Marina-herminia
- Martinez Mier Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 195, S 8, H PO 52675, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-36
Empresa: ORGANIZA3 SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Roman Marina-herminia
- Martinez Mier Mariano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 195, S 8, H PO 52675, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-36
Empresa: ORGANIZA3 SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Roman Marina-herminia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 195, S 8, H PO 52675, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-36
Empresa: ORGANIZA3 SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Roman Marina-herminia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 195, S 8, H PO 52675, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-36
Información de GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA
Mostramos los datos de GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ROMAN MARINA-HERMINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos