GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS
Informe ejecutivo de GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEOPA ANGULAR SL | Administrador Unico | 26/10/2017 | |
INGENIERIA DE SOFTWARE PARA APLICACIONES MOVILES SL | Administrador Unico | 07/12/2016 | |
DESPACHO PROFESIONAL DE ASESORAMIENTO LEGAL SL | Administrador Unico | 16/09/2015 | |
AEDE IBS SL | Administrador Mancomunado | 26/12/2013 | |
PROYECTOS EUROPEOS DE MOVILIDAD INFORMATICA SL | Administrador Unico | 11/11/2013 | |
INVERSIONES ANGULARES SL | Administrador Unico | 26/04/2013 | |
CRISROLFAN SL | Presidente | 03/02/2010 | |
CRISROLFAN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2010 | |
CRISROLFAN SL | Consejero | 03/02/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS
Empresa: PLATAFORMA SIDEMU SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
- Marugan Dutra Marcos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33819 , F 220, S 8, H M 608616, I/A 3 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: LEOPA ANGULAR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36466 , F 156, S 8, H M 655180, I/A 1 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35389 , F 19, S 8, H M 636166, I/A 1 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-28
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14701 , F 82, S 8, H M 243897, I/A 4 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: PLATAFORMA SIDEMU SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
- Marugan Dutra Marcos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33819 , F 101, S 8, H M 608616, I/A 1 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: AEDE IBS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
- Martinez Garcia Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31700 , F 151, S 8, H M 570404, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30235 , F 151, S 8, H M 544200, I/A 2 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: INVERSIONES ANGULARES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30880 , F 176, S 8, H M 555815, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Empresa: CRISROLFAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Ventosa Francisca
- Garcia Alli Tomas
- Garcia Lucia Carlos
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
- Romero Garcia Enrique
- Romero Garcia Julio
Consejero
- Fernandez Ventosa Francisca
- Garcia Alli Tomas
- Garcia Lucia Carlos
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
- Romero Garcia Enrique
- Romero Garcia Julio
Presidente
- Gonzalez Rodriguez Leonardo Blas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27384 , F 24, S 8, H M 493522, I/A 1 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-28
Información de GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS
Mostramos los datos de GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RODRIGUEZ LEONARDO BLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos