GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA
Informe ejecutivo de GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEMED MEDICAL SL | Administrador Unico | 07/02/2023 | |
CONZIERTA MEDIACION LABORAL INTERNACIONAL SL | Apoderado | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA
Empresa: WEMED MEDICAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodrigo Maria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44702 , F 10, S 8, H M 787234, I/A 1 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: WEMED21 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodrigo Maria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35243 , F 3, S 8, H M 633670, I/A 6 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Apoderado
- Gonzalez Rodrigo Maria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35904 , F 61, S 8, H M 645077, I/A 2 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Empresa: STUDIOS EMPRESARIALES GRANADA II SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodrigo Maria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35243 , F 2, S 8, H M 633670, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Información de GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA
Mostramos los datos de GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RODRIGO MARIA ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos