GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA
Informe ejecutivo de GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN SA | Apoderado | 27/09/2019 | 11/12/2020 |
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS IBERICA SL | Apoderado | 28/10/2019 | 30/11/2020 |
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 19/10/2018 | 06/11/2020 |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 19/10/2018 | 06/11/2020 |
TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL | Apoderado Solidario | 05/11/2018 | 05/11/2020 |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | Apoderado | 10/10/2018 | 27/10/2020 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bone Gandia Fernando
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
- Martinez Sanguino Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38195 , F 220, S 8, H M 679667, I/A 25 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36349 , F 213, S 8, H M 343799, I/A 54 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47426 , F 144, S 8, H B 57594, I/A 551 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46830 , F 208, S 8, H B 124584, I/A 157 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 157, S 8, H B 130133, I/A 68 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-08
Empresa: MANUFACTURAS ELECTRICAS SA
Apoderado
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 13, S 8, H BI 619,A , I/ 154 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-48
Apoderado
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36349 , F 208, S 8, H M 343799, I/A 47 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN SA
Apoderado
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38195 , F 214, S 8, H M 679667, I/A 17 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 185, S 8, H B 130133, I/A 57 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Rodiles Cardenas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 77, S 8, H B 57594, I/A 514 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA
Mostramos los datos de GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos