GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVENTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 12/08/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO
Consejero
- Calvo Fernandez Huerga David
- Delclaux Bravo Jorge
- Gonzalez Robatto Fernandez Francisco
- Maestro Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 55, S 8, H M 125058, I/A 157 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Consejero
- Calvo Fernandez Huerga David
- Gonzalez Robatto Fernandez Francisco
- Maestro Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 42, S 8, H M 125058, I/A 136 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-28
Consejero
- Calvo Fernandez Huerga David
- Gonzalez Robatto Fernandez Francisco
- Maestro Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19292 , F 22, S 8, H M 125058, I/A 116 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
Empresa: EXAPE SA
Apoderado
- Gonzalez Robatto Fernandez Francisco
- Molina Stranz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27149 , F 92, S 8, H M 81655, I/A 21 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Empresa: UNIDOS CONTRA EL CANCER SL
Administrador Unico
- Gonzalez Robatto Fernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20229 , F 209, S 8, H M 357407, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Información de GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ROBATTO FERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos