GONZALEZ RIVERA FRANCISCA
Informe ejecutivo de GONZALEZ RIVERA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ RIVERA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA | Apoderado Mancomunado | 05/03/2013 | 23/10/2019 |
EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA | Gerente | 07/11/2011 | 29/09/2015 |
EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA | Apoderado | 07/11/2011 | 29/09/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RIVERA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RIVERA FRANCISCA
Empresa: EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Rivera Francisca
- Nadal Canaves Pere Antoni
- Rotger Company Francisca
- San Gil Lopez Quesada Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 99, S 8, H PM 8848, I/A 59 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-07
Empresa: EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA
Apoderado
- Gonzalez Rivera Francisca
- San Gil Lopez Quesada Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 90, S 8, H PM 8848, I/A 36 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-07
Empresa: EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA
Gerente
- Gonzalez Rivera Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 90, S 8, H PM 8848, I/A 36 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-07
Empresa: EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Rivera Francisca
- Nadal Canaves Pere Antoni
- Rotger Company Francisca
- San Gil Lopez Quesada Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 88, S 8, H PM 8848, I/A 29 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-07
Empresa: EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL SA
Apoderado
- Gonzalez Rivera Francisca
Gerente
- Gonzalez Rivera Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 87, S 8, H PM 8848, I/A 24 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-07
Información de GONZALEZ RIVERA FRANCISCA
Mostramos los datos de GONZALEZ RIVERA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RIVERA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos