GONZALEZ RIBERA OLGA
Informe ejecutivo de GONZALEZ RIBERA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ RIBERA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW CANYA GUAITA SL | Administrador Unico | 13/11/2023 | |
PATRIMONIOS UNIDOS LEVANTINOS SL | Administrador Mancomunado | 26/04/2023 | |
PATRIMONIAL MAJOR SL | Administrador Unico | 07/03/2022 | |
CULTIVOS ACOPLADOS PICASSENT SL | Administrador Solidario | 20/11/2017 | |
GESTION FUTURA LEVANTINA SL | Administrador Solidario | 31/07/2017 | |
GORIOL SL | Socio Unico | 13/07/2017 | |
GORIOL SL | Administrador Unico | 13/07/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RIBERA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RIBERA OLGA
Empresa: NEW CANYA GUAITA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ribera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9920, L 7202, F 45, S 8, H V 163834, I/A 3 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-46
Empresa: PATRIMONIOS UNIDOS LEVANTINOS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Ribera Olga
- Sanchis Ruiz Loreto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9512, L 6794, F 48, S 8, H V 149945, I/A 5 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-46
Empresa: PATRIMONIAL MAJOR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ribera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8114, L 5407, F 5, S 8, H V 103737, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
Empresa: PATRIMONIAL MAJOR SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Arnau Jose Luis
- Gonzalez Ribera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8114, L 5407, F 5, S 8, H V 103737, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-46
Empresa: CULTIVOS ACOPLADOS PICASSENT SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Ribera Jose Luis
- Gonzalez Ribera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9496, L 6778, F 90, S 8, H V 149380, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-46
Empresa: GESTION FUTURA LEVANTINA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Ribera Jose Luis
- Gonzalez Ribera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9633, L 6915, F 202, S 8, H V 154073, I/A 2 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-46
Empresa: GORIOL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ribera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10311, L 7592, F 1, S 8, H V 177145, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-46
Empresa: GORIOL SL
Socio Único
- Gonzalez Ribera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10311, L 7592, F 1, S 8, H V 177145, I/A 1 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-46
Información de GONZALEZ RIBERA OLGA
Mostramos los datos de GONZALEZ RIBERA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RIBERA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos