GONZALEZ REBON JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GONZALEZ REBON JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ REBON JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POSADA ORGANIZACION SA | Apoderado | 07/10/2015 | |
POSADA ORGANIZACION SA | Apoderado | 20/07/2015 | |
POSADA ORGANIZACION SA | Apoderado | 10/03/2014 | |
ALSIRE VENTURES SL | Administrador Solidario | 04/02/2014 | |
POCADE SL | Administrador Mancomunado | 11/09/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ REBON JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ REBON JUAN JOSE
Empresa: POSADA ORGANIZACION SA
Apoderado
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 7, S 8, H AS 3670, I/A 32 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-33
Empresa: POSADA ORGANIZACION SA
Apoderado
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 6, S 8, H AS 3670, I/A 31 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-33
Empresa: POSADA ORGANIZACION SA
Apoderado
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 5, S 8, H AS 3670, I/A 27 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-33
Empresa: ALSIRE VENTURES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Alonso Alfonso
- Gonzalez Rebon Juan Jose
- Gonzalez Sierra Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 150, S 8, H AS 44050, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-33
Empresa: ALSIRE VENTURES SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Consejero
- Gonzalez Alonso Alfonso
- Gonzalez Rebon Juan Jose
- Gonzalez Sierra Nuria
Presidente
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 150, S 8, H AS 44050, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-33
Empresa: POSADA ORGANIZACION SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Consejero
- Gonzalez Alonso Alfonso
- Gonzalez Rebon Juan Jose
- Gonzalez Sierra Nuria
Presidente
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 82, S 8, H AS 3670, I/A 20 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-33
Empresa: ALSIRE VENTURES SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Consejero
- Gonzalez Alonso Alfonso
- Gonzalez Rebon Juan Jose
- Gonzalez Sierra Nuria
Presidente
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 147, S 8, H AS 44050, I/A 1 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-33
Empresa: POSADA ORGANIZACION SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Consejero
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Presidente
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 81, S 8, H AS 3670, I/A 17 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-33
Empresa: POCADE SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Estebanez Vicente
- Gonzalez Rebon Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3810 , F 103, S 8, H AS 40240, I/A 1 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-33
Empresa: ASTURIANA OPERADORA DE TRANSPORTE SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Rebon Juan Jose
- Lopez Cano Miguel Pelayo
- San Juan Berthon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 124, S 8, H AS 36083, I/A 4 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-33
Información de GONZALEZ REBON JUAN JOSE
Mostramos los datos de GONZALEZ REBON JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ REBON JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos