GONZALEZ RAMIREZ CESAREO
Informe ejecutivo de GONZALEZ RAMIREZ CESAREO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ RAMIREZ CESAREO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCESA 2013 SL | Apoderado | 11/01/2013 | |
HOSTELEROS HIMIVAL SL | Secretario | 10/06/2010 | |
HOSTELEROS HIMIVAL SL | Consejero | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RAMIREZ CESAREO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RAMIREZ CESAREO
Empresa: HERGORA CATERING SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Gonzalez Ramirez Cesareo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 25, S 8, H GC 6256, I/A 32º (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-35
Empresa: MARCESA 2013 SL
Apoderado
- Gonzalez Ramirez Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 203, S 8, H GC 46435, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-35
Empresa: HOSTELEROS HIMIVAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Ramirez Antonio Agustin
- Gonzalez Ramirez Cesareo
- Gonzalez Ramirez Francisco
- Gonzalez Ramirez Gregorio
- Gonzalez Ramirez Miguel
Presidente
Secretario
- Gonzalez Ramirez Cesareo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 94, S 8, H GC 43304, I/A 1 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-35
Información de GONZALEZ RAMIREZ CESAREO
Mostramos los datos de GONZALEZ RAMIREZ CESAREO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RAMIREZ CESAREO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos