GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO
Informe ejecutivo de GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARENAGA SA | Consejero | 27/07/2010 | 09/01/2013 |
CALDERERIA Y REPARACION NAVAL GALLEGA SL | Consejero | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO
Empresa: CARENAGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Quiñones Generoso
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611, L 611, F 37, S 8, H PO 8924, I/A 19 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-36
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689, L 2689, F 150, S 8, H PO 29720, I/A 9 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-36
Empresa: CARENAGA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611, L 611, F 33, S 8, H PO 8924, I/A 13 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-36
Empresa: CARENAGA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611, L 611, F 33, S 8, H PO 8924, I/A 13 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-36
Información de GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO
Mostramos los datos de GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ QUIÑONES GENEROSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos