GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAIR EXCLUSIVE DISTRIBUTIONS SL | Socio Unico | 21/07/2016 | |
HAIR EXCLUSIVE DISTRIBUTIONS SL | Administrador Unico | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER
Empresa: HAIR EXCLUSIVE DISTRIBUTIONS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Puigcerver Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 98, S 8, H A 151094, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-03
Empresa: HAIR EXCLUSIVE DISTRIBUTIONS SL
Socio Único
- Gonzalez Puigcerver Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964 , F 98, S 8, H A 151094, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-03
Empresa: SOLUTIONS FOR HAIR SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Puigcerver Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 128, S 8, H A 122799, I/A 3 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-03
Empresa: ACTUALIS.US SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Puigcerver Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 204, S 8, H A 116617, I/A 2 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-03
Empresa: ISSUS COS SL
Administrador Mancomunado
- Bordes Garcia Maria Teresa
- Gonzalez Puigcerver Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 114, S 8, H A 69650, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-03
Empresa: SOLUTIONS FOR HAIR SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Puigcerver Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 128, S 8, H A 122799, I/A 2 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-03
Empresa: ACTUALIS.US SL
Administrador Solidario
- Bordes Garcia Maria Teresa
- Cambrils Buigues Jose Vicente
- Gonzalez Puigcerver Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 203, S 8, H A 116617, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-03
Información de GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER
Mostramos los datos de GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PUIGCERVER JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos