GONZALEZ POUSA FERNANDO
Informe ejecutivo de GONZALEZ POUSA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ POUSA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESTINO FINISTERRE SL | Socio Unico | 17/10/2019 | |
DESTINO FINISTERRE SL | Administrador Unico | 17/10/2019 | |
F. GONZALEZ POUSA SL | Socio Unico | 21/07/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ POUSA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ POUSA FERNANDO
Empresa: DESTINO FINISTERRE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Pousa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 142, S 8, H SC 50342, I/A 1 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-15
Empresa: DESTINO FINISTERRE SL
Socio Único
- Gonzalez Pousa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 142, S 8, H SC 50342, I/A 1 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-15
Empresa: F. GONZALEZ POUSA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Pousa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 97, S 8, H SC 47856, I/A 2 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-15
Empresa: F. GONZALEZ POUSA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Pousa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 96, S 8, H SC 47856, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-15
Empresa: F. GONZALEZ POUSA SL
Socio Único
- Gonzalez Pousa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 96, S 8, H SC 47856, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-15
Administrador Unico
- Gonzalez Pousa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 113, S 8, H SC 34290, I/A 3 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-15
Empresa: EQUIPOS ECOLOGICOS DEL NOROESTE SL
Apoderado
- Gonzalez Pousa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32 , F 2, S 8, H SC 27497, I/A 7 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-15
Información de GONZALEZ POUSA FERNANDO
Mostramos los datos de GONZALEZ POUSA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ POUSA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos