GONZALEZ PIQUER MANUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ PIQUER MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PIQUER MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPANDER TECH SL | Administrador Solidario | 04/10/2022 | |
RANK ORC SL | Administrador Solidario | 08/02/2021 | |
CONSULTORES SOSTENIBLES SLP | Administrador Solidario | 19/01/2012 | |
SNOFLAK SESKAP SL | Administrador Solidario | 29/06/2011 | |
CONSULTORES SOSTENIBLES SLP | Soc.Prof. | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PIQUER MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PIQUER MANUEL
Empresa: EXPANDER TECH SL
Administrador Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 160, S 8, H CS 31960, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-12
Empresa: EXPANDER TECH SL
Consejero Delegado Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Consejero
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Presidente
Secretario
- Gonzalez Piquer Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535, L 1097, F 160, S 8, H CS 31960, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-12
Empresa: RANK ORC SL
Administrador Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831, L 1391, F 108, S 8, H CS 43764, I/A 1 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-12
Empresa: IHREN INGENIEROS SL
Administrador Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005, L 569, F 181, S 8, H CS 15870, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-12
Administrador Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314, L 877, F 17, S 8, H CS 25128, I/A 6 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-12
Empresa: CONSULTORES SOSTENIBLES SLP
Administrador Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418, L 980, F 109, S 8, H CS 28321, I/A 4 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-12
Empresa: CONSULTORES SOSTENIBLES SLP
Administrador Mancomunado
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
- Segarra Sanchis Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418, L 980, F 109, S 8, H CS 28321, I/A 4 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-12
Empresa: EXPANDER TECH SL
Consejero Delegado Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473, L 40, F 160, S 8, H CS 31960, I/A 2 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-12
Empresa: SNOFLAK SESKAP SL
Administrador Solidario
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9225, L 6508, F 156, S 8, H V 140335, I/A 2 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-46
Empresa: EXPANDER TECH SL
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Puig Roberto
- Gonzalez Piquer Manuel
- Marti Mata Jose Pascual
Presidente
Secretario
- Gonzalez Piquer Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473, L 40, F 159, S 8, H CS 31960, I/A 1 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-12
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ PIQUER MANUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ PIQUER MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PIQUER MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos